WebPřehled povinností jednatelů s.r.o. Jednatelé jako statutární orgán společnosti s ručením omezeným musí při vedení společnosti plnit celou škálu povinností. Tento článek nabízí … Web1 feb 2024 · Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa: Najdou firmu JP ... Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Július Pollák, den vzniku funkce 27.1.2024. 1.2.2024 Zapsán ... First Prague Ungelt spol. s r.o. - Klimentská 1246/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha;
Management a organizace společnosti - AŽD Praha s.r.o.
WebČást jmění společnosti PRAGA-Export s.r.o., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným dne 25.7.2024, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost PRAGA a.s., se sídlem U Císařské cesty 219, Benice, 103 00 Praha 10, identifikační číslo: 282 64 ... Web14 ott 2024 · Nekázanka 880/11, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa: Najdou firmu HTL SERVIS spol. s r.o . zákazníci na ... 14.10.2024 … cowl cowl station hillston
Dealcon s.r.o. , Praha IČO 09606394 - Obchodní rejstřík firem
Web19 apr 2024 · a události MIKAPA plus,s.r.o. Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Václav Stránský, den zániku funkce 7.9.2024. Vymazán společník s vkladem Ing. Pavel Šedivý. Změna sídla z Dolnoměcholupská 577/27b, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha na Dolnoměcholupská 577/27b, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha. Změna: Člen ... Webod 1. 6. 2006 do 30. 6. 2007. CTY LOGISTICS PARK PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. Prověřit exekuce Reputace firmy ⨯ Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích. Název firmy. Telefon. ... Praha 10 - … WebNázev Firmy: IČO: Adresa: Typ funkce: Funkce: Francesco Augusto Razetto: 76094197: Praha - Staré Město 472, Melantrichova, PSČ 110 00: Podnikatel- cow learning videos